1. juniTorben Mikkelsen blir med i styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/STorben Mikkelsen blir med i styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiLeif Braae forlater styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SLeif Braae forlater styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S etter en periode på 4 år. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. aprilBirgitte Grabow Westergaard blir med i styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SBirgitte Grabow Westergaard blir med i styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 9,7 mio.MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Mogens Rasmus Mogensen forlater styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMogens Rasmus Mogensen forlater styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
7. august 2023Underskudd på DKK 8.148 MHMJ Holding ApSMHMJ Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 2,4 mio.MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Peter Martin Skjold Jensen forlater styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SPeter Martin Skjold Jensen forlater styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S etter en periode på 9 år. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Mogens Rasmus Mogensen blir med i ledelsenMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMogens Rasmus Mogensen blir med i ledelsen for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S.Se mere
18. august 2022Underskudd på DKK 8.974 MHMJ Holding ApSMHMJ Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022René Gyldensten forlater styretMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SRené Gyldensten forlater styret for MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Mogens Rasmus Mogensen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2022Underskudd på DKK 1,9 mio.MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Mogens Rasmus Mogensen er medlem av styret.Se mere
13. juli 2021Overskudd på DKK 585.681 MHMJ Holding ApSMHMJ Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MHMJ Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020Overskudd på DKK 6,7 mio.MILITARY EQUIPMENT DENMARK A/SMILITARY EQUIPMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Mogens Rasmus Mogensen er medlem av styret.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 14.413 MHMJ Holding ApSMHMJ Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Rasmus Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere