28. desember 2023Overskudd på DKK 30.051 MRN A/SMRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 184.072 MRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 237.377 16 ApS16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 39.715 MRR PRODUKTION A/SMRR PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 206.292 MRR PRODUKTION A/SMRR PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 294.210 MRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2023Overskudd på DKK 112.605 MRN A/SMRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mogens Rosenvang Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 126.496 16 ApS16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 87.424 16 ApS16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 362.222 MRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 43.306 MRN A/SMRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 160.465 MRR PRODUKTION A/SMRR PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 158.475 MRR PRODUKTION A/SMRR PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 142.728 MRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 61.510 MRN A/SMRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2020Underskudd på DKK 130.512 16 ApS16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020AdresseendringMRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS flytter fra Ejby til Middelfart. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020AdresseendringMRR PRODUKTION A/SMRR PRODUKTION A/S flytter fra Ejby til Middelfart. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2019Overskudd på DKK 239.567 MRN A/SMRN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2019Overskudd på DKK 114.576 MRR,EJBY HOLDING ApSMRR,EJBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mogens Rosenvang Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere