10. juliOverskudd på DKK 453.630 AASUM EJENDOMME A/SAASUM EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
9. juliOverskudd på DKK 576.746 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
13. juniAdresseendringMogens Schack ApSMogens Schack ApS flytter fra Odense NØ til Marslev. Mogens Schack er medlem af ledelsen.Se mere
6. juniMogens Schack blir med i ledelsenMogens Schack ApSMogens Schack erstatter Nora Josefine Schack i ledelsen for Mogens Schack ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. juniEndring i eierkretsenMogens Schack ApSMogens Schack registrert som reell eier av Mogens Schack ApS.Se mere
6. juniNytt navn: Mogens Schack ApSJosefine Schack ApSJosefine Schack ApS skifter navn til Mogens Schack ApS. Mogens Schack er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 185.523 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 681.936 AASUM EJENDOMME A/SAASUM EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
9. juli 2023Henny Schack blir med i styretPER SCHACK A/SHenny Schack erstatter Preben Schack i styret for PER SCHACK A/S etter en periode på 5 år. Mogens Schack er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juli 2023Mogens Schack blir med i styretAASUM EJENDOMME A/SMogens Schack blir med i styret for AASUM EJENDOMME A/S.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 204.160 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
29. september 2021AdresseendringPER SCHACK A/SPER SCHACK A/S flytter til ny adresse i Odense NØ. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 406.127 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2020Overskudd på DKK 351.733 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
1. august 2019Endring i eierkretsenPS Site Services ApSMogens Schack er ikke lenger registrert som reell eier av PS Site Services ApS.Se mere
12. juli 2019Overskudd på DKK 128.712 PER SCHACK A/SPER SCHACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mogens Schack er medlem av styret.Se mere
24. juni 2019Overskudd på DKK 5.462 Agroschack ApSAgroschack ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. september 2017 til 31. desember 2018. Mogens Schack eier 100% av virksomheten.Se mere
10. april 2019Ny status NORMALAgroschack ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mogens Schack eier 100% av virksomheten.Se mere
20. mars 2019Per Schack blir med i ledelsenAgroschack ApSPer Schack blir med i ledelsen for Agroschack ApS. Mogens Schack eier 100% av virksomheten.Se mere
17. januar 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAgroschack ApSTidligere status: Normal. Mogens Schack eier 100% av virksomheten.Se mere