4. juniAdresseendringDMI ApSDMI ApS flytter til ny adresse i København K. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 4.680 THE LIFESTYLECOMPANY ApSTHE LIFESTYLECOMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 1,2 mio.AKTIESELSKABET AF 1. JANUAR 1986AKTIESELSKABET AF 1. JANUAR 1986 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 264.772 TMK Mørksgade A/STMK Mørksgade A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 422.896 TMK EJENDOMSSELSKAB APSTMK EJENDOMSSELSKAB APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 818.954 TMK 1 ApSTMK 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 831.423 TMK EJENDOMSINVEST ApSTMK EJENDOMSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 1,1 mio.DMI ApSDMI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 449.936 MJV Holding ApSMJV Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 826.002 TMK 3 ApSTMK 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Vego er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.TMK EJENDOMSSELSKAB APSTMK EJENDOMSSELSKAB APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 9,9 mio.AKTIESELSKABET AF 1. JANUAR 1986AKTIESELSKABET AF 1. JANUAR 1986 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 89.739 THE LIFESTYLECOMPANY ApSTHE LIFESTYLECOMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 592.095 MJV Holding ApSMJV Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 4,3 mio.TMK 3 ApSTMK 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.TMK Mørksgade A/STMK Mørksgade A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.TMK EJENDOMSINVEST ApSTMK EJENDOMSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.TMK 1 ApSTMK 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 5,7 mio.DMI ApSDMI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 462.259 MJV Holding ApSMJV Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mogens Vego er medlem af ledelsen.Se mere