Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri har været i direktionen for Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S siden 2019 og er desuden direktør i FeedsFloor ApS.
Kenzi Wealth Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
FeedsFloor Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
FeedsFloor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
FeedsFloor ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
FeedsFloor Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
Kenzi Wealth Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.
Prabhu Venkatesh erstatter Bjorn Elie Marc Tuypens i styret for Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S etter en periode på 9 måneder. Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri er medlem af ledelsen.