24. august 2021Endring i eierkretsenA2Zmove IVSMohamed Hasan Mohamed er ikke lenger registrert som reell eier av A2Zmove IVS.Se mere
24. august 2021Endring i eierkretsenGeesFlex ApSMohamed Hasan Mohamed er ikke lenger registrert som reell eier av GeesFlex ApS.Se mere
2. juni 2021Ny status UNDER KONKURSA2Zmove IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mohamed Hasan Mohamed eier 100% av virksomheten.Se mere
12. mars 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGA2Zmove IVSTidligere status: Normal. Mohamed Hasan Mohamed eier 100% av virksomheten.Se mere
3. februar 2021Mohamed Hasan Mohamed forlater ledelsenA2Zmove IVSMohamed Hasan Mohamed forlater ledelsen for A2Zmove IVS etter en periode på 2 år.Se mere
4. mars 2020Ny status UNDER KONKURSGeesFlex ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mohamed Hasan Mohamed eier 100% av virksomheten.Se mere
18. februar 2020Mohamed Hasan Mohamed slutter som adm. direktørGeesFlex ApSMohamed Hasan Mohamed slutter som adm. direktør i GeesFlex ApS.Se mere
18. februar 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGeesFlex ApSTidligere status: Normal. Mohamed Hasan Mohamed eier 100% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2019Endring i eierkretsenA2Zmove IVSAbdiaziz Mohamed Hassan er ikke lenger registrert som reell eier av A2Zmove IVS. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2019AdresseendringA2Zmove IVSA2Zmove IVS flytter fra Hasselager til Trige. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019Abdiaziz Mohamed Hassan slutter som adm. direktørA2Zmove IVSAbdiaziz Mohamed Hassan slutter som adm. direktør i A2Zmove IVS. Mohamed Hasan Mohamed er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. september 2019Khyber Waziri forlater ledelsenA2Zmove IVSKhyber Waziri forlater ledelsen for A2Zmove IVS etter en periode på 6 måneder. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2019Endring i eierkretsenA2Zmove IVSKhyber Waziri er ikke lenger registrert som reell eier av A2Zmove IVS. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2019AdresseendringA2Zmove IVSA2Zmove IVS flytter fra Tilst til Hasselager. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2019AdresseendringGeesFlex ApSGeesFlex ApS flytter fra Åbyhøj til Trige. Mohamed Hasan Mohamed er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juli 2019Amanuail Nguse Taddese forlater ledelsenA2Zmove IVSAmanuail Nguse Taddese forlater ledelsen for A2Zmove IVS etter en periode på 4 måneder. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Endring i eierkretsenA2Zmove IVSAmanuail Nguse Taddese er ikke lenger registrert som reell eier av A2Zmove IVS. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2019StiftelseA2Zmove IVSA2Zmove IVS stiftes i bransjen flytteforretninger. Mohamed Hasan Mohamed er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2018Underskudd på DKK 25.978 GeesFlex ApSGeesFlex ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mohamed Hasan Mohamed er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2017Overskudd på DKK 46.147 GeesFlex ApSGeesFlex ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2016 til 30. juni. Mohamed Hasan Mohamed er adm. direktør i virksomheten.Se mere