7. juni 2019 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerEnergi Viborg A/S Jan Lundgaard Andersen er medarbejdervalgt til bestyrelsen, mens Mona Jette Løgstrup er udtrådt af bestyrelsen hos Energi Viborg Vand A/S. Les artikkel
8. mai 2019Mona Jette Løgstrup forlater styretENERGI VIBORG VAND A/SMona Jette Løgstrup forlater styret for ENERGI VIBORG VAND A/S etter en periode på 5 år.Se mere
8. mai 2018Overskudd på DKK 41 mio.ENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
19. januar 2018Erstatning i styretENERGI VIBORG VAND A/S8 endringer i styret for ENERGI VIBORG VAND A/S. Mona Jette Løgstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2017Overskudd på DKK 78 mio.ENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
15. september 2016AdresseendringENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S flytter til ny adresse i Viborg. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
4. mai 2016Overskudd på DKK 38 mio.ENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
17. desember 2015Flemming Lund blir med i styretENERGI VIBORG VAND A/SFlemming Lund erstatter Søren Gytz Olesen i styret for ENERGI VIBORG VAND A/S etter en periode på 2 år. Mona Jette Løgstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2015Overskudd på DKK 12 mio.ENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2014Nikolai Hylleberg Norup forlater styretENERGI VIBORG VAND A/SNikolai Hylleberg Norup forlater styret for ENERGI VIBORG VAND A/S etter en periode på 9 måneder. Mona Jette Løgstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2014Overskudd på DKK 22 mio.ENERGI VIBORG VAND A/SENERGI VIBORG VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mona Jette Løgstrup er medlem av styret.Se mere
24. januar 2014Mona Jette Løgstrup blir med i styretENERGI VIBORG VAND A/SMona Jette Løgstrup blir med i styret for ENERGI VIBORG VAND A/S.Se mere