26. oktober 2012Mona Mellergaard Kristensen forlater styretAØS A/SMona Mellergaard Kristensen forlater styret for AØS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2011Nye navn i styretAØS A/S2 nye medlemmer blir med i styret for AØS A/S. Mona Mellergaard Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. oktober 2011Jens Juul blir med i ledelsenAØS A/SJens Juul erstatter Jørgen Juul Kristensen i ledelsen for AØS A/S etter en periode på 27 år. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
26. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
2. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
13. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortAØS A/SAØS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
18. april 2006Ny selskapsform AktieselskabAØS A/SAGERSTED SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AØS A/S. Mona Mellergaard Kristensen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2006Mona Mellergaard Kristensen blir med i styretAGERSTED SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApSMona Mellergaard Kristensen blir med i styret for AGERSTED SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS.Se mere