15. september 2022Monique Jaqqam forlater ledelsenST Skovbrynet Student ApSMonique Jaqqam forlater ledelsen for ST Skovbrynet Student ApS etter en periode på 1 år.Se mere
16. mai 2022Overskudd på DKK 40 mio.ST Skovbrynet Student ApSST Skovbrynet Student ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Monique Jaqqam er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2021Overskudd på DKK 65 mio.ST Skovbrynet Student ApSST Skovbrynet Student ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Monique Jaqqam er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Monique Jaqqam blir med i ledelsenST Skovbrynet Student ApSMonique Jaqqam erstatter Jesper Dam i ledelsen for ST Skovbrynet Student ApS etter en periode på 4 år.Se mere