19. desember 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 50Pm Energi A/S Thomas Bech og Morten Jensen er indtrådt i bestyrelsen for Pm Energi A/S i stedet for Flemming Rasmussen Riis (kilde: Les artikkel
26. oktober 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i ugenTulip Food Company A/S Anne Kathrine From Pedersen er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Tulip Food Company A/S i stedet for Morten Alexander Jensen (kilde: Les artikkel
23. oktober 2015 · Food SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeTulip Food Company A/S Anne Kathrine From Pedersen er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Tulip Food Company A/S i stedet for Morten Alexander Jensen (kilde: Les artikkel
18. september 2015Morten Alexander Jensen forlater styretTulip Food Company A/SMorten Alexander Jensen forlater styret for Tulip Food Company A/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. desember 2014Overskudd på DKK 179 mio.Tulip Food Company A/STulip Food Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2014Kjeld Johannesen blir med i styretTulip Food Company A/SKjeld Johannesen erstatter Erik Michael Bredholt i styret for Tulip Food Company A/S etter en periode på 2 år. Morten Alexander Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2013Overskudd på DKK 152 mio.Tulip Food Company A/STulip Food Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2013Erstatning i styretTulip Food Company A/S4 endringer i styret for Tulip Food Company A/S. Morten Alexander Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. november 2012Regnskap for 2012 offentligjortTulip Food Company A/STulip Food Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2012Flemming Nyenstad Enevoldsen blir med i styretTulip Food Company A/SFlemming Nyenstad Enevoldsen blir med i styret for Tulip Food Company A/S. Morten Alexander Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2012Peter Philipp Hansen forlater ledelsenTulip Food Company A/SPeter Philipp Hansen forlater ledelsen for Tulip Food Company A/S etter en periode på 9 år. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2012Kasper Lenbroch blir adm. direktørTulip Food Company A/SKasper Lenbroch erstatter Flemming Nyenstad Enevoldsen som adm. direktør i Tulip Food Company A/S. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
16. februar 2012Erik Michael Bredholt blir med i styretTulip Food Company A/SErik Michael Bredholt erstatter Niels Gottrup Mikkelsen i styret for Tulip Food Company A/S etter en periode på 6 år. Morten Alexander Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortTulip Food Company A/STulip Food Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Morten Alexander Jensen er medlem av styret.Se mere
30. november 2011Morten Alexander Jensen blir med i styretTulip Food Company A/SMorten Alexander Jensen blir med i styret for Tulip Food Company A/S.Se mere