15. augustMorten Andersen blir med i styretINGLEBY DENMARK 2 A/SMorten Andersen erstatter Karina Nyvang Ritter i styret for INGLEBY DENMARK 2 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. augustMorten Andersen blir med i styretIngleby Denmark 1 A/SMorten Andersen erstatter Karina Nyvang Ritter i styret for Ingleby Denmark 1 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. desember 2022Morten Andersen forlater ledelsenDLF Brazil ApSMorten Andersen forlater ledelsen for DLF Brazil ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. november 2022Morten Andersen forlater styretDLF Beet Seed ApSMorten Andersen forlater styret for DLF Beet Seed ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. oktober 2022Morten Andersen forlater ledelsenDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAMorten Andersen forlater ledelsen for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 2 år.Se mere
31. oktober 2022Morten Andersen forlater ledelsenDLF Seeds A/SMorten Andersen forlater ledelsen for DLF Seeds A/S etter en periode på 16 år.Se mere
25. oktober 2022Erstatning i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA3 endringer i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022 · Effektivt LandbrugDLF får ny administrerende direktørEfter 25 år i DLF-koncernen har CFO (økonomichef) Morten Andersen desuden valgt at stoppe ved årets udgang. Les artikkel
12. august 2022 · LandbrugsAvisenTopchef i DLF træder tilbageOgså CFO Morten Andersen har valgt at stoppe. Les artikkel
30. november 2021Overskudd på DKK 84 mio.DLF Brazil ApSDLF Brazil ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Underskudd på DKK 6,4 mio.DLF Beet Seed ApSDLF Beet Seed ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Andersen er medlem av styret.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 353 mio.DLF Seeds A/SDLF Seeds A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 373 mio.DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021Martin Raymond Blach Mogensen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAMartin Raymond Blach Mogensen erstatter Søren Wibholm Just i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 8 år. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021Martin Raymond Blach Mogensen blir med i styretDLF Seeds A/SMartin Raymond Blach Mogensen erstatter Søren Wibholm Just i styret for DLF Seeds A/S etter en periode på 8 år. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021Jens Ellegaard blir med i styretDLF Beet Seed ApSJens Ellegaard erstatter Flemming Rod Madsen i styret for DLF Beet Seed ApS etter en periode på 2 år. Morten Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. oktober 2021Nytt navn: DLF Beet Seed ApSMariboHilleshög ApSMariboHilleshög ApS skifter navn til DLF Beet Seed ApS. Morten Andersen er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Dot Vittrup Pedersen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADot Vittrup Pedersen blir med i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Rasmus Høygaard Larsen forlater styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBARasmus Høygaard Larsen forlater styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 10 måneder. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2021Jens Grimstrup Larsen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAJens Grimstrup Larsen erstatter Hans Kristian Juranich i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 6 måneder. Morten Andersen er medlem af ledelsen.Se mere