20. augustMorten Bang Larsen slutter som adm. direktørShopBilpleje ApSMorten Bang Larsen slutter som adm. direktør i ShopBilpleje ApS.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGShopBilpleje ApSTidligere status: Normal. Morten Bang Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 58.902 Bang Investment ApSBang Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Bang Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarOverskudd på DKK 266.784 Njords Ark A/SNjords Ark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Bang Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. desember 2023Endring i eierkretsenNjords Ark A/SMorten Bang Larsen øker sitt reelle eierskap av Njords Ark A/S.Se mere
7. september 2023Morten Bang Larsen blir ny styrelederNjords Ark A/SMorten Bang Larsen erstatter Nils Erik Lindskrog Smith som styreleder hos Njords Ark A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 9.297 ShopBilpleje ApSShopBilpleje ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Bang Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 137.516 Bang Investment ApSBang Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Bang Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023 · Erhvervplus.dkTallene går op: Njords Ark A/S fik større overskud end året førI sidste ende er det Nils Erik Lindskrog Smith,Morten Bang Larsen,Andreas Bind-Krenzen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
6. mars 2023Overskudd på DKK 607.080 Njords Ark A/SNjords Ark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Bang Larsen eier 35% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Emil Rauff Sørensen slutter som adm. direktørNjords Ark A/SEmil Rauff Sørensen slutter som adm. direktør i Njords Ark A/S. Morten Bang Larsen eier 35% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Emil Rauff Sørensen forlater styretNjords Ark A/SEmil Rauff Sørensen forlater styret for Njords Ark A/S etter en periode på 3 år. Morten Bang Larsen eier 35% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Endring i eierkretsenNjords Ark A/SMorten Bang Larsen øker sitt reelle eierskap av Njords Ark A/S.Se mere
23. september 2022AdresseendringBang Investment ApSBang Investment ApS flytter fra Aabenraa til Sydals. Morten Bang Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 1.579 ShopBilpleje ApSShopBilpleje ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Bang Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2022Overskudd på DKK 145.422 Bang Investment ApSBang Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Bang Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 249.929 Njords Ark A/SNjords Ark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Bang Larsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2021AdresseendringNjords Ark A/SNjords Ark A/S flytter fra Aabenraa til Sønderborg. Morten Bang Larsen eier 25% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 39.664 Bang Investment ApSBang Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Bang Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 32.118 Njords Ark A/SNjords Ark A/S offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Bang Larsen eier 25% av virksomheten.Se mere