25. mai 2020Morten Bay slutter som adm. direktørDeskva Carport Koncept IVSMorten Bay slutter som adm. direktør i Deskva Carport Koncept IVS.Se mere
6. mai 2020Endring i eierkretsenTech-Bay IVSMorten Bay er ikke lenger registrert som reell eier av Tech-Bay IVS.Se mere
30. august 2019Overskudd på DKK 0 Tech-Bay IVSTech-Bay IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. november 2018Overskudd på DKK 0 Tech-Bay IVSTech-Bay IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. november 2017Overskudd på DKK 0 Tech-Bay IVSTech-Bay IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2017AdresseendringTech-Bay IVSTech-Bay IVS flytter fra Odense N til Odense C. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 0 Tech-Bay IVSTech-Bay IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2016 til 31. desember 2016. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2017Flere forlater ledelsenTech-Bay IVS4 personer forlater ledelsen for Tech-Bay IVS. Morten Bay er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2017Morten Bay blir adm. direktørTech-Bay IVSMorten Bay blir adm. direktør i Tech-Bay IVS.Se mere
23. mai 2017Endring i eierkretsenTech-Bay IVSMorten Bay registrert som reell eier av Tech-Bay IVS.Se mere
23. mai 2017Ny bransje: El-installationTech-Bay IVSTidligere bransje: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2017Nytt navn: Tech-Bay IVSEasyEat IVSEasyEat IVS skifter navn til Tech-Bay IVS. Morten Bay er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2000Jens Andersen Lehmkuhl Hjulmand blir med i ledelsenJAMON ApSJens Andersen Lehmkuhl Hjulmand erstatter Morten Bay i ledelsen for JAMON ApS etter en periode på 24 timer.Se mere
12. juli 2000StiftelseJAMON ApSJAMON ApS stiftes i bransjen værtshuse, bodegaer mv. Morten Bay er medlem af ledelsen.Se mere