26. septemberUnderskudd på DKK 1,5 mio.Rejoose ApSRejoose ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Morten Berg er medlem av styret.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 66 mio.MBRT Holding ApSMBRT Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 3.825 MBRT Kons ApSMBRT Kons ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiMorten Berg forlater ledelsenKavaleriet ApSMorten Berg forlater ledelsen for Kavaleriet ApS etter en periode på 7 år.Se mere
31. maiMorten Berg forlater ledelsenPÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApSMorten Berg forlater ledelsen for PÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApS etter en periode på 12 år.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 1,4 mio.Kavaleriet ApSKavaleriet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 4,0 mio.PÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApSPÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 29 mio.Classic Trade ApSClassic Trade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarNytt navn: Classic Trade ApSMB HOLDING 2010 ApSMB HOLDING 2010 ApS skifter navn til Classic Trade ApS. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarMorten Berg forlater ledelsenMBRT Adm ApSMorten Berg forlater ledelsen for MBRT Adm ApS etter en periode på 12 år.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenMBRT Adm ApSMorten Berg er ikke lenger registrert som reell eier av MBRT Adm ApS.Se mere
27. november 2023Lars Rosenkvist Fenger forlater styretRejoose ApSLars Rosenkvist Fenger forlater styret for Rejoose ApS etter en periode på 4 uker. Morten Berg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2023Morten Berg blir med i styretRejoose ApSMorten Berg blir med i styret for Rejoose ApS.Se mere
21. august 2023Mickey Maymann blir ny styrelederPÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApSMickey Maymann erstatter Thomas Gleerup som styreleder hos PÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApS etter en periode på 8 måneder. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023Mickey Maymann blir ny styrelederKavaleriet ApSMickey Maymann erstatter Thomas Gleerup som styreleder hos Kavaleriet ApS etter en periode på 8 måneder. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Ny bransje: Kombinerede administrationsserviceydelserMBRT Adm ApSTidligere bransje: Vikarbureauer. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Underskudd på DKK 6.999 MBRT Kons ApSMBRT Kons ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 9,5 mio.MBRT Holding ApSMBRT Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 0 MBRT Adm ApSMBRT Adm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.MB HOLDING 2010 ApSMB HOLDING 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Berg er medlem af ledelsen.Se mere