17. november 2023Overskudd på DKK 563.712 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Underskudd på DKK 157.350 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Underskudd på DKK 88.754 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelser: Han er ny adm. direktør for HiltiMorten Birk er udtrådt af bestyrelsen hos Dyfa A/S (kilde: Les artikkel
9. april 2021 · Dagbladet LicitationenUdskiftninger i direktioner og bestyrelserDyfa A/S Morten Birk er udtrådt af bestyrelsen hos Dyfa A/S (kilde: Les artikkel
5. november 2020 · Fyns Amts AvisKonsulentfirma i Svendborg er konstant: Holder fast i sit overskudMorten Birk Ejer: Les artikkel
5. november 2020Overskudd på DKK 37.922 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2020Morten Birk forlater styretDYFA A/SMorten Birk forlater styret for DYFA A/S etter en periode på 1 år.Se mere
28. november 2019Morten Birk slutter som adm. direktørMB Chartering ApSMorten Birk slutter som adm. direktør i MB Chartering ApS.Se mere
28. november 2019Endring i eierkretsenMB Chartering ApSMorten Birk er ikke lenger registrert som reell eier av MB Chartering ApS.Se mere
21. november 2019Trine Sørensen blir med i styretDYFA A/STrine Sørensen blir med i styret for DYFA A/S. Morten Birk er fortsatt styremedlem.Se mere
21. november 2019Christine Væver Søndergaard forlater ledelsenDYFA A/SChristine Væver Søndergaard forlater ledelsen for DYFA A/S etter en periode på 8 år. Morten Birk er medlem av styret.Se mere
21. november 2019Endring i eierkretsenDYFA A/SChristine Væver Søndergaard er ikke lenger registrert som reell eier av DYFA A/S. Morten Birk er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2019Overskudd på DKK 4.505 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 60.857 DYFA A/SDYFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Morten Birk er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Ny selskapsform AktieselskabDYFA A/SDYFA ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til DYFA A/S. Morten Birk er medlem av styret.Se mere
20. november 2018Underskudd på DKK 21.175 MB HOLDING AF 14/4-2010 ApSMB HOLDING AF 14/4-2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Morten Birk er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2018Underskudd på DKK 18.392 MB Chartering ApSMB Chartering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Morten Birk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2017Underskudd på DKK 247.244 MB Chartering ApSMB Chartering ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2016 til 30. september. Morten Birk er adm. direktør i virksomheten.Se mere