26. juniUnderskudd på DKK 4,0 mio.klimate ApSklimate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Bo Christiansen er styreleder.Se mere
21. juniAshley Klapwijk blir med i styretklimate ApSAshley Klapwijk erstatter Timme Olivier van Beusekom i styret for klimate ApS etter en periode på 6 måneder. Morten Bo Christiansen er fortsatt styreleder.Se mere
20. marsMorten Bo Christiansen blir med i styretklimate ApSMorten Bo Christiansen blir med i styret for klimate ApS.Se mere
8. februarMorten Bo Christiansen forlater styretSVITZER A/SMorten Bo Christiansen forlater styret for SVITZER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. november 2023 · soefart.dkTidsplanen skrider for Mærsks metanolDet fortæller Morten Bo Christiansen, ansvarlig for grøn omstilling i Mærsk, til Børsen. Les artikkel
23. november 2023 · soefart.dkMærsks tidsplan for metanol skriderDet fortæller Morten Bo Christiansen, ansvarlig for grøn omstilling i Mærsk, til Børsen. Les artikkel
23. november 2023 · soefart.dkMærsk-tidsplan for grønne brændsler skriderDet fortæller Morten Bo Christiansen, ansvarlig for grøn omstilling i Mærsk, til Børsen. Les artikkel
14. november 2023Holly Renae Landry forlater styretSVITZER A/SHolly Renae Landry forlater styret for SVITZER A/S etter en periode på 8 måneder. Morten Bo Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2023Morten Bo Christiansen forlater styretPhoenix X A/SMorten Bo Christiansen forlater styret for Phoenix X A/S etter en periode på 1 år.Se mere
29. juni 2023Underskudd på USD 19 mio.Phoenix X A/SPhoenix X A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. mai 2022 til 31. desember 2022. Morten Bo Christiansen er nestleder i styret.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 132 mio.SVITZER A/SSVITZER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Bo Christiansen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2023Naima Hansen Bhana forlater ledelsenPhoenix X A/SNaima Hansen Bhana forlater ledelsen for Phoenix X A/S etter en periode på 7 måneder. Morten Bo Christiansen er nestleder i styret.Se mere
22. mai 2023Nye navn i ledelsenPhoenix X A/S2 nye personer i ledelsen for Phoenix X A/S. Morten Bo Christiansen er nestleder i styret.Se mere
12. mai 2023AdresseendringPhoenix X A/SPhoenix X A/S flytter til ny adresse i København Ø. Morten Bo Christiansen er nestleder i styret.Se mere
24. mars 2023Erstatning i styretPhoenix X A/S4 endringer i styret for Phoenix X A/S. Morten Bo Christiansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
10. mars 2023Holly Renae Landry blir med i styretSVITZER A/SHolly Renae Landry blir med i styret for SVITZER A/S. Morten Bo Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2023Patrick Christoph Georg Jany blir ny styrelederSVITZER A/SPatrick Christoph Georg Jany erstatter Henriette Hallberg Thygesen som styreleder hos SVITZER A/S etter en periode på 3 år. Morten Bo Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 2022Jacob Ramsgaard Nielsen blir med i styretPhoenix X A/SJacob Ramsgaard Nielsen blir med i styret for Phoenix X A/S. Morten Bo Christiansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere
1. desember 2022AdresseendringPhoenix X A/SPhoenix X A/S flytter fra København K til København Ø. Morten Bo Christiansen er nestleder i styret.Se mere
30. november 2022Emma Annika Johansson Mazhari forlater styretPhoenix X A/SEmma Annika Johansson Mazhari forlater styret for Phoenix X A/S etter en periode på 7 måneder. Morten Bo Christiansen er fortsatt nestleder i styret.Se mere