15. juliNy status UNDER KONKURSStudioLB ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Bom Ravn eier 33,3% av virksomheten.Se mere
10. juniNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGStudioLB ApSTidligere status: Normal. Morten Bom Ravn eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. maiMorten Bom Ravn forlater ledelsenStudioLB ApSMorten Bom Ravn forlater ledelsen for StudioLB ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. maiAdresseendringAI Revolution I/SAI Revolution I/S flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
8. maiNy bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiAI Revolution I/STidligere bransje: Kunstnerisk skaben. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
8. maiNytt navn: AI Revolution I/SLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S skifter navn til AI Revolution I/S. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
5. aprilAdresseendringStudioLB ApSStudioLB ApS flytter fra Rødovre til Frederiksberg C. Morten Bom Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsKim Vo Van Nielsen forlater ledelsenStudioLB ApSKim Vo Van Nielsen forlater ledelsen for StudioLB ApS etter en periode på 3 år. Morten Bom Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsAdresseendringLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S flytter fra København K til Frederiksberg C. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juli 2023AdresseendringLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S flytter fra København N til København K. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 11.237 StudioLB ApSStudioLB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Bom Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2022AdresseendringLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S flytter fra Birkerød til København N. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 21.008 StudioLB ApSStudioLB ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2020 til 31. desember 2021. Morten Bom Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2022AdresseendringLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S flytter fra København N til Birkerød. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere
19. november 2021AdresseendringStudioLB ApSStudioLB ApS flytter fra København N til Rødovre. Morten Bom Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Morten Bom Ravn blir med i ledelsenStudioLB ApSMorten Bom Ravn blir med i ledelsen for StudioLB ApS.Se mere
15. oktober 2021Endring i eierkretsenStudioLB ApSMorten Bom Ravn registrert som reell eier av StudioLB ApS.Se mere
8. august 2019StiftelseLumière Bricoleur I/SLumière Bricoleur I/S stiftes i bransjen kunstnerisk skaben. Morten Bom Ravn eier 50% av virksomheten.Se mere