18. septemberOverskudd på DKK 241.077 FARMCONSULT A/SFARMCONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Morten Christoffer Søndergaard er medlem av styret.Se mere
10. septemberMorten Christoffer Søndergaard blir med i styretFARMCONSULT A/SMorten Christoffer Søndergaard blir med i styret for FARMCONSULT A/S.Se mere
10. septemberAndreas Møller Bottke blir med i ledelsenFARMCONSULT A/SAndreas Møller Bottke erstatter Gunnar Steengaard i ledelsen for FARMCONSULT A/S etter en periode på 18 år. Morten Christoffer Søndergaard er medlem av styret.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenFARMCONSULT A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av FARMCONSULT A/S. Morten Christoffer Søndergaard er medlem av styret.Se mere
6. juniNytt navn: NaturIt ApSSkov-LinkIT ApSSkov-LinkIT ApS skifter navn til NaturIt ApS. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiStiftelseSkov-LinkIT ApSSkov-LinkIT ApS stiftes i bransjen serviceydelser til skovbrug. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. marsAdresseendringSKOV-LINK A/SSKOV-LINK A/S flytter til ny adresse i Grenaa. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsOverskudd på DKK 5,5 mio.SKOV-LINK A/SSKOV-LINK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 5,7 mio.SKOV-LINK A/SSKOV-LINK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2022Claes Jørgen Harvald slutter som adm. direktørSKOV-LINK A/SClaes Jørgen Harvald slutter som adm. direktør i SKOV-LINK A/S. Morten Christoffer Søndergaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
15. mars 2022Morten Christoffer Søndergaard blir med i styretSKOV-LINK A/SMorten Christoffer Søndergaard blir med i styret for SKOV-LINK A/S.Se mere
15. mars 2022Morten Christoffer Søndergaard blir med i ledelsenSKOV-LINK A/SMorten Christoffer Søndergaard blir med i ledelsen for SKOV-LINK A/S.Se mere
15. mars 2022Endring i eierkretsenSKOV-LINK A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av SKOV-LINK A/S. Morten Christoffer Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere