3. aprilOverskudd på DKK 1,1 mio.Ellbrecht A/SEllbrecht A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 1,0 mio.Ellbrecht Holding ApSEllbrecht Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. aprilStiftelseNE Brand ApSNE Brand ApS stiftes i bransjen arkitektvirksomhed. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarNy bransje: ArkitektvirksomhedNE Rådgivning ApSTidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023AdresseendringNE Rådgivning ApSNE Rådgivning ApS flytter til ny adresse i Korsør. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2023Nytt navn: NE Rådgivning ApSLovligbygning.dk ApSLovligbygning.dk ApS skifter navn til NE Rådgivning ApS. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra direktioner og bestyrelserEllbrecht A/S Morten Olsen er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Ellbrecht A/S (kilde: Les artikkel
21. juni 2023Morten Ellbrecht Olsen blir med i styretEllbrecht A/SMorten Ellbrecht Olsen blir med i styret for Ellbrecht A/S.Se mere
21. juni 2023StiftelseLovligbygning.dk ApSLovligbygning.dk ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 297.596 Ellbrecht Holding ApSEllbrecht Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 304.409 Ellbrecht A/SEllbrecht A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 53.647 Ellbrecht A/SEllbrecht A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 125.716 Ellbrecht Holding ApSEllbrecht Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Nye navn i styretEllbrecht A/S3 nye medlemmer blir med i styret for Ellbrecht A/S. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Ny selskapsform AktieselskabEllbrecht A/SEllbrecht ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Ellbrecht A/S. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2021Overskudd på DKK 15.778 Ellbrecht ApSEllbrecht ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2021Overskudd på DKK 21.438 Ellbrecht Holding ApSEllbrecht Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Morten Ellbrecht Olsen forlater styretHS Anlæg ApSMorten Ellbrecht Olsen forlater styret for HS Anlæg ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
22. desember 2020Endring i eierkretsenHS Anlæg ApSMorten Ellbrecht Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av HS Anlæg ApS.Se mere
2. oktober 2020Ny bransje: ArkitektvirksomhedEllbrecht ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Morten Ellbrecht Olsen er medlem af ledelsen.Se mere