27. juni 2014Morten Elmann Søndergaard forlater styretTOKA EL-TEKNIK A/SMorten Elmann Søndergaard forlater styret for TOKA EL-TEKNIK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
16. september 2013Morten Elmann Søndergaard forlater styretDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SMorten Elmann Søndergaard forlater styret for DANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/STidligere status: Normal. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
24. juli 2013Ny status UNDER KONKURSTOKA EL-TEKNIK A/STidligere status: Normal. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTOKA EL-TEKNIK A/STOKA EL-TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
4. april 2012AdresseendringDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
27. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTOKA EL-TEKNIK A/STOKA EL-TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 2011AdresseendringTOKA EL-TEKNIK A/STOKA EL-TEKNIK A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTOKA EL-TEKNIK A/STOKA EL-TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. mars 2009 til 31. desember 2009. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
27. mai 2010Kjeld Anker Borch Kaalund forlater styretTOKA EL-TEKNIK A/SKjeld Anker Borch Kaalund forlater styret for TOKA EL-TEKNIK A/S etter en periode på 11 år. Morten Elmann Søndergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 2010Kjeld Anker Borch Kaalund forlater styretDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SKjeld Anker Borch Kaalund forlater styret for DANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S etter en periode på 1 år. Morten Elmann Søndergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
28. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTOKA EL-TEKNIK A/STOKA EL-TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
23. april 2009Morten Elmann Søndergaard blir med i styretTOKA EL-TEKNIK A/SMorten Elmann Søndergaard erstatter Hans Peder Pedersen i styret for TOKA EL-TEKNIK A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. april 2009Ny bransje: Fremstilling af andet elektrisk udstyrDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/STidligere bransje: Uoplyst. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere
26. mars 2009StiftelseDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/SDANSK ENERGIOVERVÅGNING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Morten Elmann Søndergaard er medlem av styret.Se mere