18. marsOverskudd på DKK 977.552 M.E. HOLDING IKAST ApSM.E. HOLDING IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Espersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 2,2 mio.CM ISO A/SCM ISO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 316.174 Alu-Tec Ikast ApSAlu-Tec Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Espersen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2023Henrik Poul Hansen blir med i styretCM ISO A/SHenrik Poul Hansen erstatter Steffen Ælmholdt Kristensen i styret for CM ISO A/S etter en periode på 4 år. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 826.543 M.E. HOLDING IKAST ApSM.E. HOLDING IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Morten Espersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2023Endring i eierkretsenAlu-Tec Ikast ApSJohn Stensen Rømer er ikke lenger registrert som reell eier av Alu-Tec Ikast ApS. Morten Espersen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
3. mars 2023Underskudd på DKK 411.505 Alu-Tec Ikast ApSAlu-Tec Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Morten Espersen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. februar 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.CM ISO A/SCM ISO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
27. januar 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 4CM Iso A/S Kennet Espersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos CM Iso A/S i stedet for Morten Espersen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
18. januar 2023Morten Espersen blir med i styretCM ISO A/SMorten Espersen blir med i styret for CM ISO A/S.Se mere
8. mars 2022Overskudd på DKK 550.513 M.E. HOLDING IKAST ApSM.E. HOLDING IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Espersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Overskudd på DKK 315.406 Alu-Tec Ikast ApSAlu-Tec Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Espersen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.CM ISO A/SCM ISO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Endring i eierkretsenAlu-Tec Ikast ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Alu-Tec Ikast ApS. Morten Espersen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 3,2 mio.M.E. HOLDING IKAST ApSM.E. HOLDING IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Espersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021Overskudd på DKK 5,2 mio.CM ISO A/SCM ISO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 308.986 Alu-Tec Ikast ApSAlu-Tec Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Espersen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. mars 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.M.E. HOLDING IKAST ApSM.E. HOLDING IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Morten Espersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2020Overskudd på DKK 3,0 mio.CM ISO A/SCM ISO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Morten Espersen eier 40% av virksomheten.Se mere
23. januar 2020Overskudd på DKK 268.655 Alu-Tec Ikast ApSAlu-Tec Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Morten Espersen eier 50% av virksomheten.Se mere