Ejendomsselskabet Faaborg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Falk Kvistbjerg er medlem af ledelsen.
Ejendomsselskabet Faaborg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Falk Kvistbjerg er medlem af ledelsen.
Ejendomsselskabet Faaborg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Falk Kvistbjerg er medlem af ledelsen.