28. juniUnderskudd på DKK 11.871 SalusLiving ApSSalusLiving ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2023 til 31. desember 2023. Morten Fjeldsted Fagerberg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Endring i eierkretsenFabius Lighting ApSMorten Fjeldsted Fagerberg øker sitt reelle eierskap av Fabius Lighting ApS.Se mere
14. september 2023Underskudd på DKK 27.366 Fagerberg Holding ApSFagerberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. august 2023Overskudd på DKK 144.720 Fabius Lighting ApSFabius Lighting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023AdresseendringSalusLiving ApSSalusLiving ApS flytter til ny adresse i Ølstykke. Morten Fjeldsted Fagerberg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. mai 2023StiftelseSalusLiving ApSSalusLiving ApS stiftes i bransjen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Morten Fjeldsted Fagerberg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. februar 2023Martin Stibius Calstrup forlater ledelsenFabius Lighting ApSMartin Stibius Calstrup forlater ledelsen for Fabius Lighting ApS etter en periode på 3 år. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2023Endring i eierkretsenFabius Lighting ApSMorten Fjeldsted Fagerberg øker sitt reelle eierskap av Fabius Lighting ApS.Se mere
17. november 2022Overskudd på DKK 66.148 Fagerberg Holding ApSFagerberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. november 2022Underskudd på DKK 85.213 Fabius Lighting ApSFabius Lighting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Underskudd på DKK 9.423 Fagerberg Holding ApSFagerberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. november 2021Underskudd på DKK 57.555 Fabius Lighting ApSFabius Lighting ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. juli 2020 til 30. juni. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021AdresseendringFabius Lighting ApSFabius Lighting ApS flytter fra Slangerup til Ølstykke. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020StiftelseFabius Lighting ApSFabius Lighting ApS stiftes i bransjen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Morten Fjeldsted Fagerberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020StiftelseFagerberg Holding ApSFagerberg Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Fjeldsted Fagerberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere