15. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.JEDIG HOLDING ApSJEDIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.Alcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 682.824 JEDIG HOLDING ApSJEDIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.Alcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022 · Effektivt LandbrugHalmfyr har fået comeback på landetFrygtede det værste Sammen med Morten Friis Jedig overtog Lars Smidt firmaet for tre år siden. Les artikkel
28. oktober 2021Overskudd på DKK 595.419 JEDIG HOLDING ApSJEDIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.Alcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021AdresseendringAlcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS flytter til ny adresse i Låsby. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JEDIG HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 70.737 JEDIG HOLDING ApSJEDIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2020Overskudd på DKK 919.106 Alcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. august 2019 til 30. juni. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Underskudd på DKK 5.646 JEDIG HOLDING ApSJEDIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Fosgerau Friis Jedig er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2019 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Samtidig er Morten Fosgerau Friis Jedig udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
13. desember 2019 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Morten Fosgerau Friis Jedig udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
9. desember 2019Morten Fosgerau Friis Jedig forlater styretAlcon China ApSMorten Fosgerau Friis Jedig forlater styret for Alcon China ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. september 2019 · Lokalavisen SkanderborgKedelproducenten Alcon i Låsby har fået nye ejere Efter 41 år i branchen har Svend Bisgaard Kristensen solgt Behov for fornyelse Fremtiden Publiceret 01 September 2019 11:30Morten Jedig er oprindelig uddannet elektroniktekniker i 1994 og har siden sin uddannelse arbejdet med teknik i landbrugsbranchen. Les artikkel
26. august 2019 · Midtjyllands Avis74-årig sælger Låsby-virksomhed til ansatLÅSBY Efter 41 år i branchen har Svend Bisgaard Kristensen per 1. august solgt sit firma, Alcon til det nye firma Alcon Alheat, som er ejet af Morten Jedig og Lars Smidt. Les artikkel
22. august 2019 · Effektivt LandbrugGenerationsskifte i AlconEfter 41 år i branchen har Svend Bisgaard Kristensen pr. 1. august solgt sit firma, Alcon, til det nye firma Alcon Alheat i Låsby, ejet af Morten Jedig og Lars Smidt. Les artikkel
22. august 2019 · Energy Supply DKKedelproducent på nye hænderMorten Jedig er oprindeligt uddannet elektroniktekniker i 1994 og har siden sin uddannelse arbejdet med teknik i landbrugsbranchen. Les artikkel
19. august 2019StiftelseAlcon Alheat ApSAlcon Alheat ApS stiftes i bransjen engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Morten Fosgerau Friis Jedig er medlem af ledelsen.Se mere