25. septemberStiftelseFLN Invest ApSFLN Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. septemberMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretBlæksprutten ApSMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styret for Blæksprutten ApS.Se mere
23. august · vores-soborg.dkNye virksomheder i Søborg i sidste månedMindsetByLentz ApS tilhører branchen Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse og er ejet af Anne Friis Lentz-Nielsen og Morten Friis Lentz-Nielsen. Les artikkel
26. juliStiftelseMindsetByLentz ApSMindsetByLentz ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Morten Friis Lentz-Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. juliStiftelseFLN Holding ApSFLN Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretDUOS Sundhed A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i styret for DUOS Sundhed A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretDUOS Senior Service A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i styret for DUOS Senior Service A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretDUOS Bosteder A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i styret for DUOS Bosteder A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretDUOS A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i styret for DUOS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. juliMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i ledelsenDUOS Gruppen A/SMorten Friis Lentz-Nielsen blir med i ledelsen for DUOS Gruppen A/S.Se mere
13. juli 2009Paul Brian Caldarelli blir med i styretRECALL A/SPaul Brian Caldarelli erstatter Morten Friis Lentz-Nielsen i styret for RECALL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. januar 2009Henrik Wilhelm Filip Lindahl blir med i styretRECALL A/SHenrik Wilhelm Filip Lindahl erstatter Russell John Skinner i styret for RECALL A/S etter en periode på 7 år. Morten Friis Lentz-Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortRECALL A/SRECALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2008Kenneth Norre blir med i styretRECALL A/SKenneth Norre erstatter Jens Poul Madsen i styret for RECALL A/S etter en periode på 2 år. Morten Friis Lentz-Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. oktober 2008Jens Poul Madsen forlater ledelsenRECALL A/SJens Poul Madsen forlater ledelsen for RECALL A/S etter en periode på 2 år. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2008Kenneth Norre blir adm. direktørRECALL A/SKenneth Norre blir adm. direktør i RECALL A/S. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2008Trace Lee Norton blir med i styretRECALL A/STrace Lee Norton blir med i styret for RECALL A/S. Morten Friis Lentz-Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortRECALL A/SRECALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Morten Friis Lentz-Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2007Morten Friis Lentz-Nielsen blir med i styretRECALL A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Glenn Campbell Withers i styret for RECALL A/S etter en periode på 3 år.Se mere