1. maiVilly Engholm Lund blir med i styretLOCON ApSVilly Engholm Lund blir med i styret for LOCON ApS. Morten Friis er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenLOCON ApSLars Peter Foss Rosenstand reduserer sitt reelle eierskap av LOCON ApS. Morten Friis er medlem av styret.Se mere
22. januarOverskudd på DKK 47.335 MF1 Holding ApSMF1 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2022 til 31. desember 2023. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 505.488 LOCON ApSLOCON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Friis er medlem av styret.Se mere
8. desember 2023Overskudd på DKK 22.490 Klippehjørnet Hørning ApSKlippehjørnet Hørning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2023 · Rent I DanmarkMarvin: Den nye sikre holdspillerBook en demonstration Dem der er interesseret i at udforske, hvad Marvin har at byde på, kan kontakte Morten Friis fra LOCON om en demonstration på tlf. 40 250 160 eller på mailen morten@locon.dk. Les artikkel
4. januar 2023Underskudd på DKK 88.989 Klippehjørnet Hørning ApSKlippehjørnet Hørning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 574.646 LOCON ApSLOCON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Friis er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Morten Friis blir med i styretLOCON ApSMorten Friis blir med i styret for LOCON ApS.Se mere
25. november 2022Endring i eierkretsenLOCON ApSLars Peter Foss Rosenstand reduserer sitt reelle eierskap av LOCON ApS. Morten Friis er medlem av styret.Se mere
15. november 2022StiftelseMF1 Holding ApSMF1 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2022Underskudd på DKK 21.316 Klippehjørnet Hørning ApSKlippehjørnet Hørning ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2020 til 31. august 2021. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2020AdresseendringKlippehjørnet Hørning ApSKlippehjørnet Hørning ApS flytter til ny adresse i Hørning. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2020StiftelseKlippehjørnet Hørning ApSKlippehjørnet Hørning ApS stiftes i bransjen frisørsaloner. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2017Morten Friis forlater ledelsenMorten O. Holding ApSMorten Friis forlater ledelsen for Morten O. Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. april 2017AdresseendringMorten O. Holding ApSMorten O. Holding ApS flytter fra Tilst til Hørning. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2017AdresseendringMorten O. Holding ApSMorten O. Holding ApS flytter fra Hørning til Tilst. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2015StiftelseMorten O. Holding ApSMorten O. Holding ApS stiftes i bransjen uoplyst. Morten Friis er medlem af ledelsen.Se mere