HAVGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Morten Havgaard Jakobsen er medlem af ledelsen.
HAVGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Morten Havgaard Jakobsen er medlem af ledelsen.
BRUNDER EJENDOMSINVEST VIII A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Morten Havgaard Jakobsen er medlem af ledelsen.
HAVGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Morten Havgaard Jakobsen er medlem af ledelsen.
BRUNDER EJENDOMSINVEST VIII A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Morten Havgaard Jakobsen er medlem af ledelsen.