17. maiUnderskudd på DKK 22.683 MHU HOLDING ApSMHU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
17. maiUnderskudd på DKK 1,7 mio.PAGUNETTE A/SPAGUNETTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. maiUnderskudd på DKK 2,4 mio.JOINT EFFORTS HOLDING ApSJOINT EFFORTS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarClaus Frisenberg Pedersen blir med i styretPAGUNETTE A/SClaus Frisenberg Pedersen blir med i styret for PAGUNETTE A/S. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2023Underskudd på DKK 18.950 MHU HOLDING ApSMHU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Underskudd på DKK 92.490 JOINT EFFORTS HOLDING ApSJOINT EFFORTS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Overskudd på DKK 664.613 PAGUNETTE A/SPAGUNETTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2023Michael Møller Jensen blir med i styretPAGUNETTE A/SMichael Møller Jensen erstatter Brian Lund Nielsen i styret for PAGUNETTE A/S etter en periode på 4 år. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2022 · Sjællands NyhederØnske til vejnavn opfyldtI dag er ejendommen ejet af Michael Mosegaard, der tilbage i 2014 sammen med Morten Hübner overtog den lokale tekstilvirksomhed Pagunette A/S, der blev etableret i 1960 i Slagelse. Les artikkel
31. oktober 2022Johnny Karsberg Andersen forlater styretPAGUNETTE A/SJohnny Karsberg Andersen forlater styret for PAGUNETTE A/S etter en periode på 4 år. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. mai 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.JOINT EFFORTS HOLDING ApSJOINT EFFORTS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.PAGUNETTE A/SPAGUNETTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 18.614 MHU HOLDING ApSMHU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2021Underskudd på DKK 18.552 MHU HOLDING ApSMHU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2021Underskudd på DKK 576.036 JOINT EFFORTS HOLDING ApSJOINT EFFORTS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2021Overskudd på DKK 309.848 PAGUNETTE A/SPAGUNETTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MHU HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberJOINT EFFORTS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 2,7 mio.PAGUNETTE A/SPAGUNETTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Hübner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 3,6 mio.JOINT EFFORTS HOLDING ApSJOINT EFFORTS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Hübner er medlem af ledelsen.Se mere