9. januar 2018Morten Ib Rasmussen forlater styretTRANSPORTHUSET ApSMorten Ib Rasmussen forlater styret for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 12 år.Se mere
4. desember 2017Karl Erik Veje Rasmussen blir med i ledelsenTRANSPORTHUSET ApSKarl Erik Veje Rasmussen erstatter Marianne Nørregaard Aunsbjerg i ledelsen for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 12 år. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
8. november 2017Overskudd på DKK 505.697 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
15. november 2016Overskudd på DKK 235.624 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
2. november 2015Overskudd på DKK 176.845 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2014Overskudd på DKK 181.116 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
23. september 2014Knud Aage Tinghøj Rasmussen blir med i styretTRANSPORTHUSET ApSKnud Aage Tinghøj Rasmussen erstatter Arne Brandt Knudsen i styret for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 9 år. Morten Ib Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2013Overskudd på DKK 93.930 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2012 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2012Overskudd på DKK 182.351 TRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
29. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2010 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
15. september 2011Carsten Fich Rasmussen blir med i styretTRANSPORTHUSET ApSCarsten Fich Rasmussen erstatter Karsten Guldmann Grav i styret for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 6 år. Morten Ib Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
12. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2006 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
20. september 2007Klaus Jensen blir med i styretTRANSPORTHUSET ApSKlaus Jensen erstatter Dan Oxholm Johansen i styret for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 2 år. Morten Ib Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortTRANSPORTHUSET ApSTRANSPORTHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2006Morten Ib Rasmussen blir med i styretTRANSPORTHUSET ApSMorten Ib Rasmussen blir med i styret for TRANSPORTHUSET ApS.Se mere
2. januar 2006Marianne Nørregaard Aunsbjerg blir med i ledelsenTRANSPORTHUSET ApSMarianne Nørregaard Aunsbjerg erstatter Peder Bone Jensen i ledelsen for TRANSPORTHUSET ApS etter en periode på 6 år. Morten Ib Rasmussen er medlem av styret.Se mere