EKDAHL TØMRER & SNEDKERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2021 til 31. desember 2021. Morten Johannes Bille Ekdahl er medlem af ledelsen.
Hovedstadens Erhvervsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2018 til 31. desember 2019. Morten Johannes Bille Ekdahl er medlem af ledelsen.