28. augustStiftelseKjærs Bornholm ApSKjærs Bornholm ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 1,5 mio.DIALOG HOLDING ApSDIALOG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 262.322 BASECON A/SBASECON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. aprilAdresseendringDIALOG HOLDING ApSDIALOG HOLDING ApS flytter fra Hedehusene til Gudhjem. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilNy status NORMALDIALOG HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilMorten Kjær blir med i ledelsenDIALOG HOLDING ApSMorten Kjær blir med i ledelsen for DIALOG HOLDING ApS.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.BASECON A/SBASECON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. mai 2023AdresseendringBASECON A/SBASECON A/S flytter fra Hedehusene til Taastrup. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2023Steen Lindequist forlater styretBASECON A/SSteen Lindequist forlater styret for BASECON A/S etter en periode på 3 år. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 731.564 BASECON A/SBASECON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2021Overskudd på DKK 928.453 BASECON A/SBASECON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2021Morten Kjær blir med i styretBASECON A/SMorten Kjær blir med i styret for BASECON A/S.Se mere
1. mai 2021Morten Kjær blir adm. direktørBASECON A/SMorten Kjær blir adm. direktør i BASECON A/S.Se mere
1. januar 2019Morten Kjær forlater styretHUMAN HABITAT ApSMorten Kjær forlater styret for HUMAN HABITAT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 59.744 HUMAN HABITAT ApSHUMAN HABITAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
24. januar 2018AdresseendringHUMAN HABITAT ApSHUMAN HABITAT ApS flytter fra København NV til København N. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
27. juni 2017AdresseendringHUMAN HABITAT ApSHUMAN HABITAT ApS flytter fra Frederiksberg til København NV. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 465.033 HUMAN HABITAT ApSHUMAN HABITAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenHUMAN HABITAT ApSSven Kjær Nielsen registrert som reell eier av HUMAN HABITAT ApS. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 444.171 HUMAN HABITAT ApSHUMAN HABITAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2014 til 31. desember 2015. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere