13. septemberOverskudd på DKK 1,5 mio.MKjærHolding ApSMKjærHolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. augustEndring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSSander Janca-Jensen øker sitt reelle eierskap av Måtteservice Danmark ApS. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
20. juniEndring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSSander Janca-Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Måtteservice Danmark ApS. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
29. maiEndring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSDenis Jean Jørgen Viet-Jacobsen er ikke lenger registrert som reell eier av Måtteservice Danmark ApS. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
18. marsUnderskudd på DKK 10 mio.Måtteservice Danmark ApSMåtteservice Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
13. marsEndring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSDenis Jean Jørgen Viet-Jacobsen registrert som reell eier av Måtteservice Danmark ApS. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
20. februarAdresseendringMåtteservice Danmark ApSMåtteservice Danmark ApS flytter til ny adresse i Herlev. Morten Kjær er medlem av styret.Se mere
22. november 2023Overskudd på DKK 485.614 MKjærHolding ApSMKjærHolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Morten Kjær blir med i styretMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær blir med i styret for Måtteservice Danmark ApS.Se mere
1. desember 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.MKjærHolding ApSMKjærHolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022Endring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær er ikke lenger registrert som reell eier av Måtteservice Danmark ApS.Se mere
15. mars 2022Morten Kjær forlater ledelsenMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær forlater ledelsen for Måtteservice Danmark ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
15. mars 2022Marc Leth Maze blir adm. direktørMåtteservice Danmark ApSMarc Leth Maze blir adm. direktør i Måtteservice Danmark ApS. Morten Kjær eier 29,3% av virksomheten.Se mere
1. mars 2022AdresseendringMKjærHolding ApSMKjærHolding ApS flytter til ny adresse i Dragør. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2022Endring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Måtteservice Danmark ApS.Se mere
13. desember 2021Underskudd på DKK 18.568 MKjærHolding ApSMKjærHolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2021AdresseendringMåtteservice Danmark ApSMåtteservice Danmark ApS flytter fra Silkeborg til Dragør. Morten Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Morten Kjær blir med i ledelsenMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær blir med i ledelsen for Måtteservice Danmark ApS.Se mere
29. mars 2021Endring i eierkretsenMåtteservice Danmark ApSMorten Kjær reduserer sitt reelle eierskap av Måtteservice Danmark ApS.Se mere
28. mars 2021Carsten Juul Carlsen forlater ledelsenMåtteservice Danmark ApSCarsten Juul Carlsen forlater ledelsen for Måtteservice Danmark ApS etter en periode på 3 måneder. Morten Kjær eier 40% av virksomheten.Se mere