3. juniUnderskudd på DKK 221.193 HÅNDVÆRKERSELSKABET ApSHÅNDVÆRKERSELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februarUnderskudd på DKK 12.465 MKG HOLDING ApSMKG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februarUnderskudd på DKK 49.205 MKG Holding 2014 ApSMKG Holding 2014 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarEndring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApSMorten Krongaard Grejsen øker sitt reelle eierskap av ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS.Se mere
1. februarStiftelseA78 Horizon Partners ApSA78 Horizon Partners ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Morten Krongaard Grejsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. november 2023Underskudd på DKK 194.562 ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApSARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen eier 27,2% av virksomheten.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 434.684 ARKITEKTFIRMAET 78 A/SARKITEKTFIRMAET 78 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen eier 27,2% av virksomheten.Se mere
28. november 2023Underskudd på DKK 49.613 Anduve ApSAnduve ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen eier 27,2% av virksomheten.Se mere
16. november 2023Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApSMorten Krongaard Grejsen reduserer sitt reelle eierskap av ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS.Se mere
16. november 2023Endring i eierkretsenAnduve ApSMorten Krongaard Grejsen reduserer sitt reelle eierskap av Anduve ApS.Se mere
16. november 2023Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET 78 A/SMorten Krongaard Grejsen reduserer sitt reelle eierskap av ARKITEKTFIRMAET 78 A/S.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 90.047 MKG Holding 2014 ApSMKG Holding 2014 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 10.263 MKG HOLDING ApSMKG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 112.497 HÅNDVÆRKERSELSKABET ApSHÅNDVÆRKERSELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Krongaard Grejsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Endring i eierkretsenAnduve ApSMorten Krongaard Grejsen registrert som reell eier av Anduve ApS.Se mere
27. april 2023Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApSMorten Krongaard Grejsen registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS.Se mere
27. april 2023Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET 78 A/SMorten Krongaard Grejsen registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET 78 A/S.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 219.519 ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApSARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 895.846 ARKITEKTFIRMAET 78 A/SARKITEKTFIRMAET 78 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2022Underskudd på DKK 11.325 Anduve ApSAnduve ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Krongaard Grejsen er medlem av styret.Se mere