20. augustMorten Kvist forlater ledelsenStein Kvist Holding ApSMorten Kvist forlater ledelsen for Stein Kvist Holding ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. augustMorten Kvist forlater ledelsenMurerfirmaet Stein Kvist ApSMorten Kvist forlater ledelsen for Murerfirmaet Stein Kvist ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGStein Kvist Holding ApSTidligere status: Normal. Morten Kvist eier 100% av virksomheten.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGMurerfirmaet Stein Kvist ApSTidligere status: Normal. Morten Kvist eier 100% av virksomheten.Se mere
2. juniAdresseendringMurerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS flytter fra Odder til Egå. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2023Endring i eierkretsenMurerfirmaet Stein Kvist ApSMorten Kvist øker sitt reelle eierskap av Murerfirmaet Stein Kvist ApS.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 5.967 Stein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Overskudd på DKK 174.096 Murerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2022Underskudd på DKK 6.000 Stein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2022Underskudd på DKK 227.702 Murerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2021Underskudd på DKK 5.698 Stein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2021Underskudd på DKK 492.229 Murerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2020Underskudd på DKK 132.835 Murerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2020Underskudd på DKK 5.428 Stein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Overskudd på DKK 39.144 Murerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Underskudd på DKK 5.153 Stein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018Regnskap for 2017 offentligjortStein Kvist Holding ApSStein Kvist Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. januar 2017 til 31. desember 2017. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018Regnskap for 2017 offentligjortMurerfirmaet Stein Kvist ApSMurerfirmaet Stein Kvist ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. januar 2017 til 31. desember 2017. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2017Morten Kvist forlater styretBENT NIELSEN TØMRER OG BYGGEFIRMA ApSMorten Kvist forlater styret for BENT NIELSEN TØMRER OG BYGGEFIRMA ApS etter en periode på 5 år.Se mere
30. mars 2017Lars Stein Kvist blir med i ledelsenMurerfirmaet Stein Kvist ApSLars Stein Kvist blir med i ledelsen for Murerfirmaet Stein Kvist ApS. Morten Kvist er medlem af ledelsen.Se mere