19. juniOverskudd på DKK 19.878 JUHL Legal & IP ApSJUHL Legal & IP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023Overskudd på DKK 5.979 JUHL Legal & IP ApSJUHL Legal & IP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Morten Larsen blir med i ledelsenDansk Køberrådgivning ApSMorten Larsen blir med i ledelsen for Dansk Køberrådgivning ApS.Se mere
1. juli 2023Ny status NORMALDansk Køberrådgivning ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Morten Larsen blir med i ledelsenJUHL Legal & IP ApSMorten Larsen blir med i ledelsen for JUHL Legal & IP ApS.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenJUHL Legal & IP ApSMorten Larsen registrert som reell eier av JUHL Legal & IP ApS.Se mere
19. september 2022Endring i eierkretsenOJL GROUP ApSMorten Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av OJL GROUP ApS.Se mere
25. august 2022Morten Larsen forlater ledelsenOJL GROUP ApSMorten Larsen forlater ledelsen for OJL GROUP ApS etter en periode på 14 år.Se mere
25. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGOJL GROUP ApSTidligere status: Normal. Morten Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 25.397 OJL GROUP ApSOJL GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2019 til 30. november 2020. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2021Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelOJL GROUP ApSTidligere bransje: Engroshandel med andre husholdningsartikler. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Underskudd på DKK 17.770 OJL GROUP ApSOJL GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2018 til 30. november 2019. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2019Endring i eierkretsenD-Handel ApSMorten Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av D-Handel ApS.Se mere
28. mars 2019Underskudd på DKK 762.933 OJL GROUP ApSOJL GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2017 til 30. november 2018. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2018Morten Larsen slutter som adm. direktørD-Handel ApSMorten Larsen slutter som adm. direktør i D-Handel ApS.Se mere
26. oktober 2018Ny status UNDER KONKURSD-Handel ApSTidligere status: Normal. Morten Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. oktober 2018Nytt navn: D-Handel ApSDYNAMIC SPORTS ApSDYNAMIC SPORTS ApS skifter navn til D-Handel ApS. Morten Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2018Ny bransje: Engroshandel med andre husholdningsartiklerOJL GROUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2018Overskudd på DKK 268.506 DYNAMIC SPORTS ApSDYNAMIC SPORTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2016 til 30. november 2017. Morten Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. april 2018Overskudd på DKK 16.089 OJL GROUP ApSOJL GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2016 til 30. november 2017. Morten Larsen er medlem af ledelsen.Se mere