1. septemberErstatning i styretBSH HVIDEVARER A/S4 endringer i styret for BSH HVIDEVARER A/S. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 20 mio.BSH HVIDEVARER A/SBSH HVIDEVARER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 28 mio.BSH HVIDEVARER A/SBSH HVIDEVARER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 32 mio.BSH HVIDEVARER A/SBSH HVIDEVARER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2021Overskudd på DKK 30 mio.BSH HVIDEVARER A/SBSH HVIDEVARER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2021Sarah Gilliam Fagerberg blir med i styretBSH HVIDEVARER A/SSarah Gilliam Fagerberg erstatter Martin Georg Knobloch i styret for BSH HVIDEVARER A/S etter en periode på 4 måneder. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2020Martin Georg Knobloch blir med i styretBSH HVIDEVARER A/SMartin Georg Knobloch erstatter Silvina Peñaloza Isacson i styret for BSH HVIDEVARER A/S etter en periode på 3 år. Morten Liengaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2020Morten Liengaard blir med i styretBSH HVIDEVARER A/SMorten Liengaard blir med i styret for BSH HVIDEVARER A/S.Se mere
1. september 2020Morten Liengaard blir adm. direktørBSH HVIDEVARER A/SMorten Liengaard erstatter Peter Bastar som adm. direktør i BSH HVIDEVARER A/S.Se mere