3. juniErstatning i styretHedia ApS3 endringer i styret for Hedia ApS. Morten Lind Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. maiUnderskudd på DKK 26 mio.Hedia ApSHedia ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Lind Jensen er medlem av styret.Se mere
18. marsEndring i eierkretsenHedia ApSHenrik Lyngbye Pedersen øker sitt reelle eierskap av Hedia ApS. Morten Lind Jensen er medlem av styret.Se mere
20. februarEndring i eierkretsenHedia ApSHenrik Lyngbye Pedersen registrert som reell eier av Hedia ApS. Morten Lind Jensen er medlem av styret.Se mere
19. februarLars Christian Lund blir adm. direktørHedia ApSLars Christian Lund erstatter Peter Kildentoft Lucas som adm. direktør i Hedia ApS. Morten Lind Jensen er medlem av styret.Se mere
13. januarOverskudd på DKK 11.279 Agujar ApSAgujar ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. oktober 2022 til 31. desember 2023. Morten Lind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januarRegnskap for 2023 omgjortMorten Lind Jensen ApSMorten Lind Jensen ApS gjør om regnskapet for perioden 26. oktober 2022 til 31. desember 2023. Morten Lind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 22.629 Morten Lind Jensen ApSMorten Lind Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2022 til 31. desember 2023. Morten Lind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 24 mio.Hedia ApSHedia ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Lind Jensen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2023Rasmus Wilhelmsen blir med i styretHedia ApSRasmus Wilhelmsen erstatter Peter Kildentoft Lucas i styret for Hedia ApS etter en periode på 5 år. Morten Lind Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. november 2022 · VORES GentofteNye virksomheder i Gentofte i sidste månedAgujar ApS , Vangede Bygade 134, 2820 Gentofte Agujar ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet samt ledet af Morten Lind Jensen. Les artikkel
26. oktober 2022StiftelseMorten Lind Jensen ApSMorten Lind Jensen ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Morten Lind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022StiftelseAgujar ApSAgujar ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Lind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2022Morten Lind Jensen blir med i styretHedia ApSMorten Lind Jensen blir med i styret for Hedia ApS.Se mere