1. augustAdresseendringcreate2Stay ApScreate2Stay ApS flytter fra Brabrand til Tranbjerg J. Morten Linnet er medlem av styret.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 1,1 mio.create2Stay ApScreate2Stay ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Linnet er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 4.971 TØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/STØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Linnet er medlem av styret.Se mere
19. juniThomas Schiellerup Finnerup blir med i styretcreate2Stay ApSThomas Schiellerup Finnerup erstatter Søren Storbjerg i styret for create2Stay ApS etter en periode på 3 måneder. Morten Linnet er fortsatt styremedlem.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 531.406 Tennil Invest Copenhagen ApSTennil Invest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mai · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerMorten Linnet er indtrådt i direktionen hos Skall Studio ApS. Les artikkel
1. maiMorten Linnet blir med i ledelsenSKALL STUDIO ApSMorten Linnet blir med i ledelsen for SKALL STUDIO ApS.Se mere
8. mars · detailwatch.dkDansk modebrand henter tidligere topchef i By Malene BirgerTonya Matyu Det danske modebrand Skall Studio har fundet sin nye adm. direktør i skikkelse af Morten Linnet.Les artikkel
8. marsErstatning i styretcreate2Stay ApS4 endringer i styret for create2Stay ApS. Morten Linnet er fortsatt styremedlem.Se mere
8. marsThomas Østergaard-Geisler blir adm. direktørcreate2Stay ApSThomas Østergaard-Geisler erstatter Morten Linnet som adm. direktør i create2Stay ApS.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 15.107 TØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/STØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Linnet er medlem av styret.Se mere
16. juni 2023Anders Breinholst blir med i styretcreate2Stay ApSAnders Breinholst blir med i styret for create2Stay ApS. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2023Endring i eierkretsencreate2Stay ApSMorten Linnet er ikke lenger registrert som reell eier av create2Stay ApS.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 17.142 Tennil Invest Copenhagen ApSTennil Invest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.create2Stay ApScreate2Stay ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 15.457 Tennil Invest Copenhagen ApSTennil Invest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2020 til 31. desember 2021. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 379.801 TØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/STØMRERMESTER JØRGEN FRANDSENS ETFT. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Linnet er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022Adresseendringcreate2Stay ApScreate2Stay ApS flytter til ny adresse i Brabrand. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2022Underskudd på DKK 35.547 create2Stay ApScreate2Stay ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. februar 2021 til 31. desember 2021. Morten Linnet er adm. direktør i virksomheten.Se mere