26. september 2023Overskudd på DKK 657.231 UNI-SAFE A/SUNI-SAFE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Morten Lygre Overgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenUNI-SAFE A/SMorten Lygre Overgaard registrert som reell eier av UNI-SAFE A/S.Se mere
1. mai 2023StiftelseUNI-SAFE HOLDING ApSUNI-SAFE HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Lygre Overgaard eier 30% av virksomheten.Se mere
26. april 2023StiftelseMLO Holding ApSMLO Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Lygre Overgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 316.331 UNI-SAFE A/SUNI-SAFE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Morten Lygre Overgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Nye navn i styretUNI-SAFE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for UNI-SAFE A/S. Morten Lygre Overgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Johnny Stengaard Meyer forlater ledelsenUNI-SAFE A/SJohnny Stengaard Meyer forlater ledelsen for UNI-SAFE A/S etter en periode på 24 år. Morten Lygre Overgaard er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Morten Lygre Overgaard blir adm. direktørUNI-SAFE A/SMorten Lygre Overgaard blir adm. direktør i UNI-SAFE A/S.Se mere