1. august 2001Morten Lønne forlater styretM & L DIGITAL A/SMorten Lønne forlater styret for M & L DIGITAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. august 2001Morten Lønne forlater ledelsenM & L DIGITAL A/SMorten Lønne forlater ledelsen for M & L DIGITAL A/S etter en periode på 13 år.Se mere
8. juni 2001Nye navn i styretM & L DIGITAL A/S2 nye medlemmer blir med i styret for M & L DIGITAL A/S. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortM & L DIGITAL A/SM & L DIGITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2000Erstatning i styretM & L DIGITAL A/S6 endringer i styret for M & L DIGITAL A/S. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2000Bent Møller forlater ledelsenM & L DIGITAL A/SBent Møller forlater ledelsen for M & L DIGITAL A/S etter en periode på 11 år. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Andre trykkerier i øvrigtM & L DIGITAL A/STidligere bransje: Formgivning og industrielt design. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortM & L DIGITAL A/SM & L DIGITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortM & L DIGITAL A/SM & L DIGITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 1998Nytt navn: M & L DIGITAL A/SM & L SIGN SYSTEM ApSM & L SIGN SYSTEM ApS skifter navn til M & L DIGITAL A/S. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 1998Morten Lønne blir med i styretM & L SIGN SYSTEM ApSMorten Lønne blir med i styret for M & L SIGN SYSTEM ApS.Se mere
2. januar 1998Bent Møller blir med i styretM & L SIGN SYSTEM ApSBent Møller blir med i styret for M & L SIGN SYSTEM ApS. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortM & L SIGN SYSTEM ApSM & L SIGN SYSTEM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortM & L SIGN SYSTEM ApSM & L SIGN SYSTEM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 1996Nytt navn: M & L SIGN SYSTEM ApSMØLLER & LØNNE ApSMØLLER & LØNNE ApS skifter navn til M & L SIGN SYSTEM ApS. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1991Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMØLLER & LØNNE ApSTidligere status: Normal. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 1990Morten Lønne forlater ledelsenB-ART ApSMorten Lønne forlater ledelsen for B-ART ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. juli 1989Morten Lønne forlater ledelsenMORTEN LØNNE ApSMorten Lønne forlater ledelsen for MORTEN LØNNE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. februar 1989StiftelseMØLLER & LØNNE ApSMØLLER & LØNNE ApS stiftes i bransjen formgivning og industrielt design. Morten Lønne er medlem af ledelsen.Se mere