17. oktober 2023Overskudd på DKK 182.707 ApS JOHN OLSEN JYLLINGEApS JOHN OLSEN JYLLINGE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023Overskudd på DKK 3.222 KMKM Holding ApSKMKM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023Overskudd på DKK 56.137 KASM HOLDING APSKASM HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2022Overskudd på DKK 158.704 KASM HOLDING APSKASM HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2022Underskudd på DKK 123 KMKM Holding ApSKMKM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2022Overskudd på DKK 164.167 ApS JOHN OLSEN JYLLINGEApS JOHN OLSEN JYLLINGE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2021Underskudd på DKK 1.560 KMKM Holding ApSKMKM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2020 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Overskudd på DKK 164.990 ApS JOHN OLSEN JYLLINGEApS JOHN OLSEN JYLLINGE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Underskudd på DKK 45.737 KASM HOLDING APSKASM HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2020Underskudd på DKK 35.094 KASM HOLDING APSKASM HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 16. september 2019 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2020Overskudd på DKK 117.491 ApS JOHN OLSEN JYLLINGEApS JOHN OLSEN JYLLINGE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020Flere forlater ledelsenKASM HOLDING APS2 personer forlater ledelsen for KASM HOLDING APS. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020Flere forlater ledelsenApS JOHN OLSEN JYLLINGE2 personer forlater ledelsen for ApS JOHN OLSEN JYLLINGE. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2020AdresseendringKASM HOLDING APSKASM HOLDING APS flytter fra Jyllinge til Rødovre. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2020AdresseendringApS JOHN OLSEN JYLLINGEApS JOHN OLSEN JYLLINGE flytter fra Jyllinge til Rødovre. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2020StiftelseKMKM Holding ApSKMKM Holding ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Morten Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2019Morten Olsen blir med i ledelsenKASM HOLDING APSMorten Olsen blir med i ledelsen for KASM HOLDING APS.Se mere
8. desember 2019Morten Olsen blir med i ledelsenApS JOHN OLSEN JYLLINGEMorten Olsen blir med i ledelsen for ApS JOHN OLSEN JYLLINGE.Se mere
18. oktober 2019Endring i eierkretsenApS JOHN OLSEN JYLLINGEMorten Olsen registrert som reell eier av ApS JOHN OLSEN JYLLINGE.Se mere
18. oktober 2019Endring i eierkretsenKASM HOLDING APSMorten Olsen registrert som reell eier av KASM HOLDING APS.Se mere