27. juniOverskudd på DKK 528.376 MPJ Shipping ApSMPJ Shipping ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. juni 2023 til 31. desember 2023. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på EUR 3,7 mio.Navi Merchants A/SNavi Merchants A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenNavi Merchants A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Navi Merchants A/S. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 35.741 Wibe Invest ApSWibe Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2023AdresseendringMPJ Shipping ApSMPJ Shipping ApS flytter til ny adresse i København K. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2023AdresseendringWibe Invest ApSWibe Invest ApS flytter til ny adresse i København K. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Morten Peder Jensen blir med i ledelsenNavi Merchants A/SMorten Peder Jensen blir med i ledelsen for Navi Merchants A/S.Se mere
28. juni 2023StiftelseMPJ Shipping ApSMPJ Shipping ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.Wibe Invest ApSWibe Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2021Underskudd på DKK 67.359 Wibe Invest ApSWibe Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021AdresseendringWibe Invest ApSWibe Invest ApS flytter fra Kalundborg til København K. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabWibe Invest ApSWibe Invest IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Wibe Invest ApS. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2020Underskudd på DKK 14.576 Wibe Invest IVSWibe Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Underskudd på DKK 7.154 Wibe Invest IVSWibe Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Underskudd på DKK 37.502 Wibe Invest IVSWibe Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017Underskudd på DKK 44.568 Wibe Invest IVSWibe Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 24. juni 2016 til 30. juni. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2016StiftelseWibe Invest IVSWibe Invest IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Peder Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2009Hans Panny Pedersen blir med i styretJØRGEN SCHULTZ SHIPPING A/SHans Panny Pedersen erstatter Morten Peder Jensen i styret for JØRGEN SCHULTZ SHIPPING A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
2. september 2009Morten Peder Jensen forlater styretTRISHIP A/SMorten Peder Jensen forlater styret for TRISHIP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortJØRGEN SCHULTZ SHIPPING A/SJØRGEN SCHULTZ SHIPPING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Morten Peder Jensen er medlem av styret.Se mere