13. januar 2017Morten Rasch forlater ledelsenKBH TØMRERNE ApSMorten Rasch forlater ledelsen for KBH TØMRERNE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. juli 2016AdresseendringKBH TØMRERNE ApSKBH TØMRERNE ApS flytter fra Odense C til Faaborg. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2016Underskudd på DKK 8.320 KBH TØMRERNE ApSKBH TØMRERNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2015Underskudd på DKK 13.293 KBH TØMRERNE ApSKBH TØMRERNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2015Ny status NORMALKBH TØMRERNE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2015Morten Rasch blir med i ledelsenKBH TØMRERNE ApSMorten Rasch blir med i ledelsen for KBH TØMRERNE ApS.Se mere
29. februar 2012Morten Rasch forlater ledelsenTØMRERFIRMAET RASCH ApSMorten Rasch forlater ledelsen for TØMRERFIRMAET RASCH ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTØMRERFIRMAET RASCH ApSTØMRERFIRMAET RASCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2011AdresseendringTØMRERFIRMAET RASCH ApSTØMRERFIRMAET RASCH ApS flytter fra Odense C til København K. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTØMRERFIRMAET RASCH ApSTØMRERFIRMAET RASCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2009Nytt navn: TØMRERFIRMAET RASCH ApSTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKABTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKAB skifter navn til TØMRERFIRMAET RASCH ApS. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKABTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKABTidligere bransje: Uoplyst. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2008StiftelseTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKABTØMRERFIRMAET JUNGERSTED RASCH ANPARTSSELSKAB stiftes i bransjen uoplyst. Morten Rasch er medlem af ledelsen.Se mere