Investeringsselskabet af 7.2.2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Reinhold Mikkelsen Moeslund er medlem af ledelsen.
Investeringsselskabet af 7.2.2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Morten Reinhold Mikkelsen Moeslund er medlem af ledelsen.
BRDR. MOESLUND INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Morten Reinhold Mikkelsen Moeslund er medlem af ledelsen.
Investeringsselskabet af 7.2.2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Reinhold Mikkelsen Moeslund er medlem af ledelsen.