31. januarUnderskudd på DKK 1,1 mio.Boldklubben Frem ApSBoldklubben Frem ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Morten Reinholdt Boelskifte eier 16,7% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenBoldklubben Frem ApSMorten Reinholdt Boelskifte registrert som reell eier av Boldklubben Frem ApS.Se mere
19. mars 2023Frans Barkler blir med i ledelsenBoldklubben Frem ApSFrans Barkler erstatter Claus Mohrhagen i ledelsen for Boldklubben Frem ApS etter en periode på 2 år. Morten Reinholdt Boelskifte er styreleder.Se mere
26. januar 2023Underskudd på DKK 464.871 Boldklubben Frem ApSBoldklubben Frem ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar 2021 til 30. juni 2022. Morten Reinholdt Boelskifte er styreleder.Se mere
24. januar 2023Morten Reinholdt Boelskifte blir med i styretBoldklubben Frem ApSMorten Reinholdt Boelskifte blir med i styret for Boldklubben Frem ApS.Se mere