10. juli 2003Morten Reno Larsen forlater styretRINAS HOLDING A/SMorten Reno Larsen forlater styret for RINAS HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. november 2002Nytt navn: RINAS HOLDING A/SKPS ROBOTICS HOLDING A/SKPS ROBOTICS HOLDING A/S skifter navn til RINAS HOLDING A/S. Morten Reno Larsen er medlem av styret.Se mere
22. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortKPS ROBOTICS HOLDING A/SKPS ROBOTICS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Morten Reno Larsen er medlem av styret.Se mere
6. august 2001Regnskap for 2000 offentligjortKPS ROBOTICS HOLDING A/SKPS ROBOTICS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2000 til 31. desember 2000. Morten Reno Larsen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2001Morten Reno Larsen blir med i styretKPS ROBOTICS HOLDING A/SMorten Reno Larsen blir med i styret for KPS ROBOTICS HOLDING A/S.Se mere