18. desember 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.Gøttsch Holding A/SGøttsch Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 6,8 mio.AK-CENTRALEN A/SAK-CENTRALEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.SVANEPARKEN ApSSVANEPARKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 199.874 M.S.GØTTSCH ApSM.S.GØTTSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.Toften 2 ApSToften 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 4,7 mio.Gøttsch Holding A/SGøttsch Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 5,8 mio.AK-CENTRALEN A/SAK-CENTRALEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.SVANEPARKEN ApSSVANEPARKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.Toften 2 ApSToften 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 118.999 M.S.GØTTSCH ApSM.S.GØTTSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Erstatning i styretAK-CENTRALEN A/S4 endringer i styret for AK-CENTRALEN A/S. Morten Stenmann Gøttsch er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 2021Overskudd på DKK 5,8 mio.AK-CENTRALEN A/SAK-CENTRALEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 15 mio.Gøttsch Holding A/SGøttsch Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 4,3 mio.SVANEPARKEN ApSSVANEPARKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 309.488 M.S.GØTTSCH ApSM.S.GØTTSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 9,7 mio.Toften 2 ApSToften 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere
30. september 2021Tom Edwin Gøttsch forlater ledelsenAK-CENTRALEN A/STom Edwin Gøttsch forlater ledelsen for AK-CENTRALEN A/S etter en periode på 18 år. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
30. september 2021Rasmus Stenmann Gøttsch blir adm. direktørAK-CENTRALEN A/SRasmus Stenmann Gøttsch blir adm. direktør i AK-CENTRALEN A/S. Morten Stenmann Gøttsch er medlem av styret.Se mere
3. september 2021AdresseendringM.S.GØTTSCH ApSM.S.GØTTSCH ApS flytter fra Odense C til Otterup. Morten Stenmann Gøttsch er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Ny bransje: Anden udlejning af boligerSVANEPARKEN ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Morten Stenmann Gøttsch eier 20% av virksomheten.Se mere