9. desember 2023Overskudd på DKK 156.662 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023AdresseendringMORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS flytter fra Kongens Lyngby til Birkerød. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2022Underskudd på DKK 125.483 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Morten Sørensen forlater styretHARRIT & SØRENSEN LICENS ApSMorten Sørensen forlater styret for HARRIT & SØRENSEN LICENS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 2022AdresseendringHARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S flytter til ny adresse i Birkerød. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2022AdresseendringHARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S flytter fra Holte til Birkerød. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2022Overskudd på DKK 686.717 HARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 161.035 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 122.884 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Ny status NORMALMORTEN SØRENSEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Morten Sørensen blir med i ledelsenMORTEN SØRENSEN ApSMorten Sørensen blir med i ledelsen for MORTEN SØRENSEN ApS.Se mere
28. mars 2021Overskudd på DKK 573.472 HARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
12. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMORTEN SØRENSEN ApSTidligere status: Normal. Morten Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. mai 2020Overskudd på DKK 332.370 HARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. januar 2020Underskudd på DKK 130.439 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Morten Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. mars 2019Underskudd på DKK 200.847 HARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
10. januar 2019Overskudd på DKK 115.048 MORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Morten Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2018AdresseendringHARRIT & SØRENSEN LICENS A/SHARRIT & SØRENSEN LICENS A/S flytter til ny adresse i Holte. Morten Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. september 2018AdresseendringMORTEN SØRENSEN ApSMORTEN SØRENSEN ApS flytter fra Virum til Kongens Lyngby. Morten Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2018Morten Sørensen blir med i styretHARRIT & SØRENSEN LICENS A/SMorten Sørensen erstatter Christine Kofoed i styret for HARRIT & SØRENSEN LICENS A/S etter en periode på 9 år.Se mere