15. november 2023Underskudd på DKK 3.512 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 952 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 3.932 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 3.126 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Underskudd på DKK 6.480 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 0 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 3.126 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 0 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Underskudd på DKK 5.628 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021AdresseendringGamification Holding ApSGamification Holding ApS flytter fra København K til København Ø. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2021AdresseendringCivics ApSCivics ApS flytter fra København K til København Ø. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Underskudd på DKK 65.757 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Underskudd på DKK 3.126 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2020Underskudd på DKK 2 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2020Overskudd på DKK 0 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2019Underskudd på DKK 3.240 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2019Overskudd på DKK 106.128 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2018Underskudd på DKK 30 Civics ApSCivics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2018Underskudd på DKK 45 Gamification Holding ApSGamification Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2018Underskudd på DKK 6.508 TEKNOPERA ApSTEKNOPERA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Morten Wagner er medlem af ledelsen.Se mere