30. juni 2022Morten Weihe Elbjørn forlater styretMiild A/SMorten Weihe Elbjørn forlater styret for Miild A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. november 2021Tanja Largré blir med i ledelsenMiild A/STanja Largré blir med i ledelsen for Miild A/S. Morten Weihe Elbjørn er medlem av styret.Se mere
25. juni 2021Morten Weihe Elbjørn forlater ledelsenKOSMOLET A/SMorten Weihe Elbjørn forlater ledelsen for KOSMOLET A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. mai 2021Underskudd på DKK 1,4 mio.Miild A/SMiild A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Morten Weihe Elbjørn er medlem av styret.Se mere
6. november 2020AdresseendringMiild A/SMiild A/S flytter til ny adresse i København S. Morten Weihe Elbjørn er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2020Overskudd på DKK 10 mio.KOSMOLET A/SKOSMOLET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mars. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Helle Ivalo Husted blir med i styretKOSMOLET A/SHelle Ivalo Husted erstatter Elisabeth Toftmann Klintholm i styret for KOSMOLET A/S etter en periode på 1 år. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020 · RetailNews DanmarkNyt fra branchens bestyrelserMiild A/S Morten Weihe Olsen og Alice Catharina Eliza Wassard er indtrådt i bestyrelsen hos Miild A/S (kilde: Les artikkel
25. mai 2020Morten Weihe Elbjørn blir med i styretMiild A/SMorten Weihe Elbjørn blir med i styret for Miild A/S.Se mere
25. mai 2020Endring i eierkretsenMiild A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Miild A/S. Morten Weihe Elbjørn er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2019Overskudd på DKK 13 mio.KOSMOLET A/SKOSMOLET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Erstatning i styretKOSMOLET A/S6 endringer i styret for KOSMOLET A/S. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Endring i eierkretsenKOSMOLET A/SLars Rud Korf Jacobsson er ikke lenger registrert som reell eier av KOSMOLET A/S. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2018Overskudd på DKK 13 mio.KOSMOLET A/SKOSMOLET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2017Overskudd på DKK 12 mio.KOSMOLET A/SKOSMOLET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2016Overskudd på DKK 12 mio.KOSMOLET A/SKOSMOLET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2016Helle Jørgsholm blir med i styretKOSMOLET A/SHelle Jørgsholm erstatter Carsten Ørnbo i styret for KOSMOLET A/S etter en periode på 2 år. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2016Nye navn i styretKOSMOLET A/S2 nye medlemmer blir med i styret for KOSMOLET A/S. Morten Weihe Elbjørn er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2016Morten Weihe Elbjørn blir med i ledelsenKOSMOLET A/SMorten Weihe Elbjørn erstatter Lars Rud Korf Jacobsson i ledelsen for KOSMOLET A/S etter en periode på 30 år.Se mere
2. oktober 2009Morten Weihe Elbjørn forlater ledelsenMWO HOLDING ApSMorten Weihe Elbjørn forlater ledelsen for MWO HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere